2016-09-22: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 11.08.2016. Geschäftsanschrift: Leuschnerstraße 1, 70174 Stuttgart. Gegenstand: Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen der Medienbranche und angrenzender Geschäftszweige sowie die Erbringung von Dienst- und Beratungsleistungen an solchen Unternehmen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Dr. Breid, Volker, München, *29.04.1962; Rometsch, Andrea, Stuttgart, *24.04.1974.
2017-06-14: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ramms, Tim, Ludwigsburg, *09.07.1973.
2017-07-05: Bestellt als Geschäftsführer: Oberschelp, Nils, Hamburg, *12.09.1970.
2017-07-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Breid, Volker, München, *29.04.1962.
2018-03-16: Bestellt als Geschäftsführer: Bach, Peider, Stuttgart, *05.05.1970. Nicht mehr Geschäftsführer: Oberschelp, Nils, Hamburg, *12.09.1970.
2018-06-12: Bestellt als Geschäftsführer: Ramms, Tim, Ludwigsburg, *09.07.1973. Nicht mehr Geschäftsführer: Bach, Peider, Stuttgart, *05.05.1970. Prokura erloschen: Ramms, Tim, Ludwigsburg, *09.07.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Paas, Peter, Baltmannsweiler, *28.02.1957.
2019-12-02: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Geiger, Andreas, Stuttgart, *14.06.1961; Mannsperger, Jörg, Stuttgart, *21.10.1961. Nicht mehr Geschäftsführer: Ramms, Tim, Ludwigsburg, *09.07.1973; Rometsch, Andrea, Stuttgart, *24.04.1974.
2019-12-30: Mit der "Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG", Stuttgart wurde am 17.12.2019 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung am 17.12.2019 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
2022-04-07: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Petrich, Jonas, Waiblingen, *07.03.1982.