2010-05-17: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 14.04.2010. Geschäftsanschrift: Haslacher Straße 77 a, 94469 Deggendorf. Gegenstand des Unternehmens: Handel mit Immobilien aller Art, deren Vermietung und Verpachtung sowie Verwaltung eigenen Vermögens. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Dr. Motz, Walter, Deggendorf, *23.01.1948, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Motz, Maximilian, Deggendorf, *04.03.1988.
2016-03-12: Bestellt: Geschäftsführer: Motz, Maximilian, Deggendorf, *04.03.1988, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Motz, Maximilian, Deggendorf, *04.03.1988.
2022-02-18: Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Hackl, Alexandra Maria, Bernried, *05.04.1988.