2008-04-28: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 14.03.2008. Gegenstand: Die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Kommanditgesellschaft mit der Firma Muhr und Bender KG mit dem Sitz in Attendorn. Ferner die Beteiligung an Gesellschaften, die von Gesellschaftern der Muhr und Bender KG gegründet sind oder gegründet werden. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Muhr, Thomas, Attendorn, *17.06.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-06-30: Bestellt zu Geschäftsführern: Lemmen, Stefan, Reichshof, *06.11.1961; Dr. Neubrand, Jörg, Freudenberg, *23.04.1966; Dr. Rinsdorf, Andreas, Freudenberg, *10.06.1967; Schmidt-Dohna, Jan Wolfgang, Fontenay-aux-Roses / Frankreich, *03.05.1959; Dr. Schneider, Christoph, Lennestadt, *23.01.1965, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-06-20: Aufgrund kommunaler Änderung nunmehr Geschäftsanschrift: Mubea-Platz 1, 57439 Attendorn.
2018-11-12: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Elend, Lutz, Friedland, *16.05.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-09-23: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Hiller, Wolfgang, Neuenrade, *05.05.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt-Dohna, Jan Wolfgang, Fontenay-aux-Roses / Frankreich, *03.05.1959.
2021-02-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schneider, Christoph, Lennestadt, *23.01.1965.
2022-01-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hiller, Wolfgang, Neuenrade, *05.05.1961. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Hauger, Andreas Daniel, Attendorn, *25.05.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.