2007-06-13: Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz: Niederlassung München, 80335 München. Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung 80335 München: Kafka, Christian, Starnberg, *10.06.1971.
2008-09-24: Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz: Niederlassung Düsseldorf, 40474 Düsseldorf; Niederlassung Hagen, 58095 Hagen.
2009-12-16: Einzelprokura beschränkt auf die Hauptniederlassung: Fahrenwaldt, Axel, Wipperfürth, *09.04.1969.
2011-01-12: Änderung zur Geschäftsanschrift Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz: Niederlassung München, 80469 München, Geschäftsanschrift: Frauenstraße 30, 80469 München.
2011-10-17: Prokura erloschen: Kafka, Christian.
2012-03-15: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Dr. Margane, Jürgen, Köln, *07.01.1961, einzelvertretungsberechtigt.
2013-10-07: Nach Änderung des Wohnortes: Geschäftsführer: Welbers, Jürgen, Mönchengladbach, *19.04.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung 40474 Düsseldorf: von Herz, Matthias, Neuss, *18.11.1968.
2014-10-09: Bestellt als Geschäftsführer: Richter, Christoph, Kaarst, *24.08.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Richter, Christoph, Kaarst.
2015-01-26: Nach Änderung des Wohnortes: Geschäftsführer: Richter, Christoph, Haan, *24.08.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-02-05: Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung 80469 München: Brühl, Malte, Allershausen, *21.08.1980.
2015-04-21: Nach Änderung der Geschäftsanschrift: Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz: Niederlassung Düsseldorf, 40474 Düsseldorf, Geschäftsanschrift: Bredelaerstraße 60, 40474 Düsseldorf; Niederlassung München, 80469 München, Geschäftsanschrift: Auenstraße 100, 80469 München.
2017-03-30: Nach Änderung der inländischen Geschäftsanschrift der Zweigniederlassung: Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz: Niederlassung Hagen, 58097 Hagen, Geschäftsanschrift: Altenhagener Straße 89-91, 58097 Hagen.
2017-09-07: Bestellt als Geschäftsführer: Fahrenwaldt, Axel, Neuss, *09.04.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Fahrenwaldt, Axel, Wipperfürth, *09.04.1969.
2019-01-18: Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz: Änderung zur Geschäftsanschrift: Niederlassung Düsseldorf, 40468 Düsseldorf, Geschäftsanschrift: Parsevalstraße 9 b, 40468 Düsseldorf.
2019-09-18: Bestellt als Geschäftsführer: von Herz, Matthias, Neuss, *18.11.1968, einzelvertretungsberechtigt beschränkt auf die Zweigniederlassung 40468 Düsseldorf mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: von Herz, Matthias, Neuss, *18.11.1968.
2021-01-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Welbers, Jürgen, Mönchengladbach, *19.04.1957. Nach Änderung des Wohnortes weiterhin Geschäftsführer: Fahrenwaldt, Axel, Pulheim, *09.04.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-02-14: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Frank, Kevin, Köln, *29.10.1988; Treml, Ingo, Köln, *09.05.1969.