2017-10-18: Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2017 hat die Satzung neu gefasst. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schmidt, Sabine Gisela, Bergkirchen, *19.12.1957; Wefelmeier, Volker Steffen, Paderborn, *12.12.1964. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Huber, Martin, München, *31.08.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.