2015-10-28: Prokura: 1.
Dominikat, Udo, *02.12.1967, Wees; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2016-09-08: Prokura: 2.
Quintern, Nicole, *07.01.1966, Harrislee; Einzelprokura,
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2018-04-05: Nicht mehr Prokurist: 1. Dominikat, Udo.
2019-07-29: Geschäftsanschrift eingetragen (Philipp-Reis-Straße 5, 24941 Flensburg) Prokura: 4. Aldag, Laurenz, *06.09.1988, Flensburg; Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Der Sitz der Gesellschaft ist von Harrislee nach Flensburg verlegt.