2009-07-14: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 02.07.2009. Gegenstand des Unternehmens: Handel und Verlegung von Bodenbelägen jeglicher Art sowie Inneneinrichtung und Gestaltung. Stammkapital: 100.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Freund, Nikolaus, Augsburg, *18.11.1947; Freund, Claudia, Augsburg, *09.01.1971, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-02: Bestellt: Geschäftsführer: Nebija, Ferat, Augsburg, *12.03.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Freund, Nikolaus, Augsburg, *18.11.1947; Freund, Claudia, Augsburg, *09.01.1971.
2020-07-16: Erteilt: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Freund, Claudia, Stadtbergen, *09.01.1971.