2005-11-10: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Unger, Sven, Berlin, *18.07.1965. Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Stachorra, Ulrike, Herdecke.
2010-05-06: Prokura erloschen: Stachorra, Ulrike, Surwold, *21.03.1945. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Wolfrum, Bernd, Leupoldsgrün, *03.10.1964.