2006-10-31: Multitrade GmbH, Großhesselohe Gemeinde Pullach im Isartal, Landkreis München (Am Isarkanal 8, 82049 Pullach, OT Höllriegelskreuth). Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2006 hat die Änderung der Ziffern 1 (Sitz) und 8 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Sitz: Pullach i. Isartal, Landkreis München. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist nunmehr der elektronische Bundesanzeiger.
2008-10-08: Multitrade GmbH, Pullach i. Isartal, Landkreis München (Am Isarkanal 8, 82049 Pullach, OT Höllriegelskreuth). Ausgeschieden: Geschäftsführer: Burges, Johannes jun., Großhesselohe, *28.01.1965. Bestellt: Geschäftsführer: Burges, Heike, Pullach i. Isartal, *18.10.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.