2010-10-18: Änderung zur Geschäftsanschrift: Thüler Str. 4, 33154 Salzkotten.
2021-04-27: Nicht mehr Inhaber: Scharte, Norbert, Salzkotten, *08.06.1949. Nunmehr Inhaber: Scharte, Markus, Salzkotten, *18.12.1981. Der Übergang der in dem Betriebe des Geschäfts entstandenen Verbindlichkeiten und Forderungen ist beim Erwerb des Geschäfts durch den neuen Inhaber ausgeschlossen.