2007-05-24: Die Gesellschafterversammlung vom 01.03.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 (Bildung, Zusammensetzung, Amtsdauer und Weisungsgebundenheit des Aufsichtsrats) beschlossen.
2010-02-23: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Kennedyplatz, 45881 Gelsenkirchen. Nicht mehr Geschäftsführer: Neubauer, Klaus Peter, Gelsenkirchen, *19.10.1943. Bestellt als Geschäftsführer: Kükenhöner, Dieter, Essen, *26.11.1953.
2016-08-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Kükenhöner, Dieter, Essen, *26.11.1953. Bestellt als Geschäftsführer: Werner, Tobias, Gelsenkirchen, *31.10.1977.
2021-02-22: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dreyer, Astrid Christine, Gladbeck, *18.12.1967. Prokura erloschen: Mohlek, Bernd, Gelsenkirchen, *23.07.1957.