2015-10-01: Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Bentlage, Helga, Hattingen, *04.07.1943, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-03-18: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Persönlich haftender Gesellschafter: Bentlage, Helga, Hattingen, *04.07.1943. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Persönlich haftender Gesellschafter: Nölle-Pepin Verwaltungs- GmbH, Schwelm , mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen, in Bezug auf Rechtsgeschäfte zwischen der persönlich haftenden Gesellschafterin und der Gesellschaft.
2020-02-07: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter: Püttmann, Birgitt, Ennepetal, *12.08.1960.