2010-05-25: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 30.03.2010. Geschäftsanschrift: Haußmannstr. 124, 70188 Stuttgart. Gegenstand: Handel mit Bioprodukten. Stammkapital: 90.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Grimm, Markus, Stuttgart, *28.01.1980; Rein, Martin, Stuttgart, *28.03.1983, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-01-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Grimm, Markus, Stuttgart, *28.01.1980.
2013-07-15: Änderung der Geschäftsanschrift: Rückertstraße 7, 70197 Stuttgart. Nicht mehr Geschäftsführer: Rein, Martin, Stuttgart, *28.03.1983.
2013-09-02: Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlage) und § 7 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Grimm, Markus, Eislingen, *28.01.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-09-04: Die Gesellschafterversammlung vom 31.08.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Firma geändert; nun: Naturata GmbH. Änderung der Geschäftsanschrift: Tafingerstraße 8, 71665 Vaihingen an der Enz. Bestellt als Geschäftsführer: Zöller, Hans-Udo, Vaihingen an der Enz, *26.06.1954, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Grimm, Markus, Eislingen, *28.01.1980.