2011-03-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Meredith, Neil, Harrogate/North Yorkshire HG1 2EP, *18.08.1959. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Wolf, Helge, Leverkusen, *12.11.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Leaver, Guy Cameron, Harrogate, North Yorksire, UK, *21.04.1964.
2021-03-17: Änderung zur Geschäftsanschrift: Im Mediapark 5 B, 50670 Köln.
2022-04-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Leaver, Guy Cameron, Harrogate, North Yorksire, UK, *21.04.1964; Wolf, Helge, Leverkusen, *12.11.1964. Bestellt als Geschäftsführer: Bögli, Thomas, Altendorf / Schweiz, *08.07.1956.
2022-04-28: Bestellt als Geschäftsführer: Gottlander, Robert, Kladesholmen / Schweden, *09.09.1956.