2016-06-13: Geschäftsführer: 2. Geerke, Andrea, geb. Oberstedt, *14.05.1964, Sandesneben; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-06-23: Änderung zu Nr. 1: Nacherfassung des Geburtsdatums; Geschäftsführer: Geerke, Norbert Markus, *01.05.1954, Sandesneben, Kaufmann; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 2. Steiner, Stefanie Susanne, *30.07.1962, Steinhorst; Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-07-27: Kapital: 130.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.07.2016 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt und sodann von 127.822,97 Euro um 2.177,03 Euro auf 130.000,00 Euro erhöht. Der Gesellschaftsvertrag wurde in § 3 und § 7 (Gesellschafterversammlung) geändert.
2018-02-13: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Geerke, Norbert Markus; Geschäftsführer: 3. Geerke, Patrick Niklas, *17.03.1991, Sandesneben; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen