2016-01-06: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bergler, Georg, Geschäftsführer, Plößberg. Bestellt: Geschäftsführer: Bergler, Sebastian, Theisseil, *11.07.1984; Bergler, Simon, Plößberg, *16.07.1991, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Bergler, Georg, Plößberg, *03.02.1959. Prokura erloschen: Bergler, Sebastian, Weiden i.d.OPf., *11.07.1984; Bergler, Simon, Plößberg, *16.07.1991.
2019-12-21: Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2019 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Sitz. Sitz verlegt, nun: Neuer Sitz: Altenstadt a.d.Waldnaab. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Hauptstraße 45, 92665 Altenstadt a.d.Waldnaab.