2016-08-10: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Heeger, Peter, Ibbenbüren, *12.09.1978.
2020-01-20: Bestellt als Geschäftsführer: Hagedorn, Petra, Ibbenbüren, *19.03.1969; Heeger, Peter, Ibbenbüren, *12.09.1978, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Heeger, Peter, Ibbenbüren, *12.09.1978.