2008-05-13: NOVA - GmbH Gesellschaft für Fertigung - Rationalisierung - Montage, Ahorn, LKr. Coburg (Alte Str. 5, 96482 Ahorn, LKr. Coburg). Ausgeschieden: Geschäftsführer: Freese, Rolf-Jürgen, Diakon, Ahorn. Bestellt: Geschäftsführer: Schön, Franz K., Coburg, *01.05.1955; Wittmann, Michael, Coburg, *15.10.1970, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2009-08-26: NOVA - GmbH Gesellschaft für Fertigung - Rationalisierung - Montage, Ahorn, LKr. Coburg, Alte Str. 5, 96482 Ahorn, LKr. Coburg.Geschäftsanschrift: Alte Str. 5, 96482 Ahorn, LKr. Coburg. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Zeitler, Helmut, Dipl.-Ing. (FH), Coburg, *05.04.1945.
2012-08-24: NOVA - GmbH Gesellschaft für Fertigung - Rationalisierung - Montage, Ahorn, LKr. Coburg, Alte Str. 5, 96482 Ahorn, LKr. Coburg. Einzelprokura: Pflaum, Stefan, Meeder, *19.09.1962.
2013-01-16: NOVA - GmbH Gesellschaft für Fertigung - Rationalisierung - Montage, Ahorn, LKr. Coburg, Alte Str. 5, 96482 Ahorn, LKr. Coburg. Die Gesellschafterversammlung vom 24.07.2012 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 11.322,48 EUR und die Änderung der §§ 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) und 9 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 42.000,00 EUR.
2021-06-01: HRB 1686: NOVA - GmbH Gesellschaft für Fertigung - Rationalisierung - Montage, Ahorn, LKr. Coburg, Alte Str. 5, 96482 Ahorn, LKr. Coburg. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schön, Franz K., Coburg, *01.05.1955. Bestellt: Geschäftsführer: Baucks, Bernd, Hamm, *23.07.1962, einzelvertretungsberechtigt.