2014-09-12: Bestellt: Geschäftsführer: Hübschmann, Klemens, Ebermannstadt, *23.07.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-18: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Pabst, Hanna, Kauffrau, Staffelstein. Bestellt: Geschäftsführer: Pabst, Michael J., Bad Staffelstein, *12.03.1945, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Pabst, Hanna, geb. Hoeckner, Bad Staffelstein, *26.04.1945.