2008-01-10: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Mann, Kurt, Mechanikermeister, Fellheim, *13.09.1953. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Hiesinger, Reinhard, Ottobeuren, *11.04.1950, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-11-06: Die Gesellschafterversammlung vom 29.10.2008 hat die Änderung der §§ 5 (Geschäftsführung, Vertretung der Gesellschaft), 13 (Abfindung, Entgelt) und 15 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mann, Kurt, Fellheim, *13.09.1953.
2014-06-05: Bestellt: Geschäftsführer: Hiesinger, Michael, Ottobeuren, *30.04.1986, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Hiesinger, Michael, Ottobeuren, *30.04.1986.
2014-09-03: Die Gesellschafterversammlung vom 18.07.2014 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 324,12 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Stammkapital. Neues Stammkapital: 26.400,00 EUR.