2011-02-16: Die Gesellschafterversammlung vom 04.02.2011 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: München. Geschäftsanschrift: Konrad-Zuse-Platz 8, 81829 München. Personendaten von Amts wegen geändert: Geschäftsführer: Axthammer, Thomas, Truchtlaching, *28.03.1964; Moroder, Thomas, München, *09.11.1949, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2015-06-26: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bammer, Thomas, Bad Tölz, *17.04.1971.