2019-04-09: Die inländische Geschäftsanschrift: Eichhorstweg 75, 14776 Brandenburg an der Havel; Gegenstand: Die Entwicklung, Vermarktung, Betrieb und Service von Informationstechnik mit dem Schwerpunkt Sicherheitsanwendung. Kapital: 25.000 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: Eckert, Manuel Rene, *03.02.1982, Brandenburg an der Havel; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer:
Naumann, Michael Rainer, *02.04.1942, Brandenburg an der Havel; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 07.03.2019.
2020-03-19: Kapital: 27.778 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.12.2019 ist das Stammkapital um 2.778 EUR auf 27.778 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst, insbesondere geändert in § 3 .
2020-09-08: Kapital: 34.500 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.06.2020 ist das Stammkapital um 6.722 EUR auf 34.500 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 , § 4 (Vertretung), § 11 (Gesellschafterbeschlüsse) und § 12 (Gesellschafterversammlung).