2005-11-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Redeker, Michael. Bestellt als Geschäftsführer: Teschner, Franz J., Mülheim an der Ruhr, *18.09.1944, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-05-09: Bestellt als Geschäftsführer: Erbe, Irina, Ratingen, *21.01.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-08-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Erbe, Irina.
2009-10-30: Die Gesellschafterversammlung vom 11.09.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Duisburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Dr.-Hans-Böckler-Str. 20, 47179 Duisburg.
2009-11-06: Duisburg.
2010-02-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Teschner, Franz J., Mülheim an der Ruhr, *18.09.1944. Bestellt als Geschäftsführer: Wagner, Thomas, Moers, *23.02.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-03-09: Die Gesellschafterversammlung vom 20.02.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: NRT ISTRA Steuerberatungsgesellschaft mbH.
2016-04-29: Änderung zur Geschäftsanschrift: Schillerstr. 4-6, 47179 Duisburg.
2018-07-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Wagner, Thomas, Moers, *23.02.1971.