2012-01-18: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 27.10.2011. Geschäftsanschrift: Immengarten 27, 30177 Hannover. Gegenstand: Produktion, Testing und Vertrieb von Medien mit multimedialen Inhalten. Stammkapital: 1.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Peick, Thorsten, Hannover, *11.05.1971, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-09-11: Neue Geschäftsanschrift: Kleine Düwelstraße 21, 30171 Hannover.
2013-01-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Peick, Thorsten, Hannover, *11.05.1971. Bestellt als Geschäftsführer: Lenke, Kirk, Seelze, *25.08.1971, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-05-15: Geschäftsanschrift: Auf dem Brinke 2, 30453 Hannover.
2019-09-18: Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 1 und § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Änderung der Firma und die Erhöhung des Stammkapitals um 24.000,00 EUR auf 25.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. Neue Firma: NUKKLEAR GmbH.