2018-03-16: "Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Memmingen -Registergericht wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG."
2018-11-27: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mahne, Kornelia, Hilgertshausen, *19.03.1959.
2019-02-08: "Nicht eingetragen: Beim Registergericht des Amtsgerichts Memmingen wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG."
2019-04-13: "Nicht eingetragen: Beim Registergericht des Amtsgerichts Memmingen wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG."
2020-07-03: Bestellt: Geschäftsführer: Veiga, Michael, Rheinstetten, *13.07.1968, einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Heipp, Andreas F., Neu-Ulm, *28.02.1967."Nicht eingetragen: Beim Registergericht des Amtsgerichts Memmingen wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG."
2021-01-06: "Nicht eingetragen: Beim Registergericht des Amtsgerichts Memmingen wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG."
2021-11-05: "Nicht eingetragen: Beim Registergericht des Amtsgerichts Memmingen wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG."