NYK Line (Deutschland) GmbH
Formell
2006-07-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Holst, Andreas, Rosengarten, *06.04.1957.
2007-06-11:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Green, Lars, Schiffahrtskaufmann, Hamburg; Miyoshi, Kunihiko, London / England, *09.11.1956. Bestellt Geschäftsführer: Boardley, Thomas, Essex, England, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-08-24:
Bestellt Geschäftsführer: Barth, Klaus-Peter, Hamburg, *26.12.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-12-28:
Bestellt Geschäftsführer: Masamichi, Morooka, London, GROSSBRITANNIEN, *20.09.1952, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Boardley, Thomas, Essex, England.
2008-02-14:
Name lautet richtig: Geschäftsführer: Morooka, Masamichi, London/England, *20.09.1952, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-04-30:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Sakai, Takashi, Hamburg, *18.09.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Evers, Frank, Hamburg, *02.09.1955; Kröger, Thorsten, Hamburg, *15.04.1969.
2010-06-24:
Geschäftsanschrift: Am Kaiserkai 1, 20457 Hamburg. Bestellt Geschäftsführer: Hattori, Hiroshi, Hamburg, *06.10.1953, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Morooka, Masamichi, London/England, *20.09.1952.
2010-07-02:
Der Wohnort lautet richtig: Geschäftsführer: Hattori, Hiroshi, London, *06.10.1953, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-10-15:
Prokura erloschen Jek, Michael, Hamburg.
2011-07-07:
Prokura erloschen Wollesen, Gerd, Hamburg, *12.06.1946.
2013-04-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Senff, Kerstin, Ramelsloh, *05.05.1966.
2013-04-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Senff, Kerstin, Ramelsloh, *05.05.1966.
2014-07-03:
Bestellt Geschäftsführer: Nakai, Takuji, London / Großbritannien, *27.09.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Hattori, Hiroshi, London, *06.10.1953.
2017-10-24:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Nakai, Takuji, London / Vereinigtes Königreich, *27.09.1957.
2018-03-05:
Bestellt Geschäftsführer: Kubota, Keiji, London / Vereinigtes Königreich, *27.09.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-04-16:
Prokura erloschen Holst, Andreas, Rosengarten, *06.04.1957; Kröger, Thorsten, Hamburg, *15.04.1969; Senff, Kerstin, Ramelsloh, *05.05.1966.
2019-02-28:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Gorch-Fock-Wall 1 a, 20354 Hamburg. Ausgeschieden Geschäftsführer: Barth, Klaus-Peter, Hamburg, *26.12.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Goldfinch, Danny, Norderstedt, *25.10.1973.
2020-05-28:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Kubota, Keiji, London / Vereinigtes Königreich, *27.09.1964. Bestellt Geschäftsführer: Tabata, Takeshi, London / Vereinigtes Königreich, *07.03.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pauli, Christoph, Hamburg, *25.10.1977. Prokura erloschen Evers, Frank, Hamburg, *02.09.1955.
2022-05-03:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Tabata, Takeshi, London / Vereinigtes Königreich, *07.03.1974. Bestellt Geschäftsführer: Mahalingam, Chandramouli (gen. Chandra), London / Vereinigtes Königreich, *16.08.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.