2009-09-08: Geschäftsanschrift: Rathausmarkt 1, 27432 Bremervörde. Prokura erloschen: Schlesselmann, Christian, Gnarrenburg, *08.04.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Doege, Sascha, Bremervörde, *02.05.1975.
2010-11-17: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Wilshusen, Mareike, Buxtehude, *09.05.1979. Nichteingetragene Prokura erloschen: Zydek, Bianka, Himmelpforten, *05.09.1976.
2013-11-05: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Bünning, Benjamin, Rotenburg, *26.03.1982.
2015-06-16: Die Gesellschafterversammlung vom 11.06.2015 hat eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages und dabei insbesondere die Änderung des § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die Umstellung des Stammkapitals von DEM 100.000,00 auf Euro 51.129,19 beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Natur- und Erlebnisparkgeländes und die Durchführung von Führungen, Ausstellungen und Veranstaltungen in den Einrichtungen Welt der Sinne, Haus der Sinne, Haus des Waldes, Haus am See, Café Dunkel, Markt- und Messeplatz, Wohnmobilstation und der Seebühne. Weiterhin ist der Betrieb und die Bewirtschaftung des Hallen- und Freibades "Delphino" als Einrichtung der Daseinsvorsorge Gegenstand des Unternehmens. Nicht mehr Geschäftsführer: Gummich, Eduard, Bremervörde, *12.06.1957. Bestellt als Geschäftsführer: Bünning, Benjamin, Rotenburg (Wümme), *26.03.1982; Doege, Sascha, Bremervörde, *02.05.1975. Prokura erloschen: Bünning, Benjamin, Rotenburg, *26.03.1982; Doege, Sascha, Bremervörde, *02.05.1975; Wilshusen, Mareike, Buxtehude, *09.05.1979.
2020-12-17: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Quell, Frank, Lamstedt, *18.09.1967. Prokura erloschen: Gathmann, Wilhelm, Heeslingen.
2022-01-17: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.