2015-11-12: Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen oder einem Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschaft:
Huesmann, Nina, *04.12.1982, Kronprinzenkoog.
2019-03-14: Nicht mehr Prokurist: 1. Sahm, Jan Arne; Änderung zu Nr. 2: Die Vertretungsregelung hat sich geändert. Huesmann, Nina; Einzelprokura; 3. Andritter-Witt, Nico, *03.04.1988, Brunsbüttel; Einzelprokura