2012-04-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Nebeling, Walter, Olpe, *12.01.1941. Nach Änderung der Vertretungsbegugnis weiterhin Geschäftsführer: Schulte, Claudia, Olpe, *25.12.1969, einzelvertretungsberechtigt. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Scheele, Alexander, Drolshagen, *28.06.1975, einzelvertretungsberechtigt.
2012-09-24: Die Gesellschafterversammlung vom 26. Juli 2012 hat die Umstellung des Stammkapitals auf 25.564,59 EUR und die Erhöhung um 435,41 EUR auf 26.000,00 EUR, die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Geändert wurden insbesondere die Bestimmungen über das Stammkapital, den Unternehmensgegenstand und die Vertretung der Gesellschaft. Neuer Unternehmensgegenstand: Betrieb eines Gewerbes für Modellbau (Formenbau, Prüflehrenbau). 26.000,00 EUR.
2016-12-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Schulte, Claudia, Wenden, *25.12.1969.