2007-06-11: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 05.03.2007 mit Nachtrag vom 09.03.2007. Gegenstand: Handel mit Sekundär-Rohstoffen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Klink, Eugen, Straubenhardt, *29.04.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-06-10: Bestellt als Geschäftsführerin: Graßl, Silke, Leinfelden-Echterdingen, *14.01.1974. Nicht mehr Geschäftsführer: Klink, Eugen, Straubenhardt, *29.04.1957.
2017-01-23: Die Gesellschafterversammlung vom 13.01.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 , § 5 (Geschäftsjahr), § 6 (Stammkapital), § 9 (Bekanntmachungen) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Leinfelden-Echterdingen. Änderung der Geschäftsanschrift: Humboldtstraße 30-32, 70771 Leinfelden-Echterdingen.
2018-10-01: Bestellt als Geschäftsführer: Klink, Eugen, Straubenhardt, *29.04.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführerin: Graßl, Silke, Leinfelden-Echterdingen, *14.01.1974.