2011-08-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Crompvoets, Adrianus, Neer / Niederlande, *17.03.1953. Bestellt als Geschäftsführer: Eilers, Antoine, AB Kessel/Niederlande, *19.01.1975, einzelvertretungsberechtigt.
2012-10-17: Änderung zur Geschäftsanschrift: Georg-Glock-Straße 8 c/o BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 40474 Düsseldorf.
2017-02-24: Bestellt als Geschäftsführer: Ambaum-Eilers, Dorothea Charlotte Maria, Maasbree / Niederlande, *30.03.1970, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Eilers, Johannes Albertus, Kessel / Niederlande, *21.06.1946.