2009-04-09: Geschäftsanschrift: Friedrich-Engels-Str. 42, 02827 Görlitz. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Holwerda, Denny, Enschede (Niederlande), *20.10.1950. Bestellt: Geschäftsführer: Himmstedt, Peter, Königshain, *20.02.1972; Wolf, Jens, Schöpstal, *06.06.1970, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-12-30: Änderung der Geschäftsanschrift: James-von-Moltke-Str. 4, 02826 Görlitz.
2022-03-25: Geschäftsanschrift: Am Flugplatz 13 a, 02828 Görlitz.