2016-11-11: Geschäftsanschrift: Langewahler Straße 60, 15517 Fürstenwalde/Spree. Gegenstand: Der Erwerb und das Halten von Eigentum an Stromversorgungsanlagen im Gebiet der Stadt Hennigsdorf sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte im regulatorisch zulässigen Rahmen. Kapital: 25.000,00 EUR. Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer. Er vertritt die Gesellschaft allein und darf Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abschließen. Geschäftsführer: 1.Reckling, Thomas, *06.08.1964, Wustermark. Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom 07.11.2016.
2017-01-16: Gegenstand: Der Erwerb, der Betrieb und das Halten von Eigentum an Stromversorgungsanlagen im Gebiet der Stadt Hennigsdorf sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte im regulatorisch zulässigen Rahmen. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.11.2016 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und geändert insbesondere in § 2 .
2017-09-15: Kapital: 2.000.000,00 EUR. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.04.2017 ist das Stammkapital um 1.975.000,00 EUR auf 2.000.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 Abs. 1 .
2017-09-28: Vorstand: Änderung zu Nr. 1: Der Wohnort ist geändert. Geschäftsführer: Reckling, Thomas, *06.08.1964, Berlin
2022-02-08: Geschäftsführer: Larisch-Güll, Adriana, *05.04.1980, Bad Freienwalde. Nicht mehr Geschäftsführer: Reckling, Thomas
2022-07-15: Geschäftsführer: Nähring, Daniel, *30.10.1981, Bad Saarow. Nicht mehr Geschäftsführer: Larisch-Güll, Adriana.