2015-07-09: (Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Handel mit Fischprodukten, insbesondere Räucherfischprodukten, und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.). Kommanditgesellschaft. Geschäftsanschrift: Fulgengrund 1 b, 18225 Kühlungsborn. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Nord-Ostsee-Marinaden Verwaltungsgesellschaft mbH, Bremerhaven (Amtsgericht Bremen HRB 5801 BHV), mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Haftungsausschluss nach § 25 Abs. 2 HGB: Die neugegründete Kommanditgesellschaft hat einzelne Vermögensgegenstände der im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 126191 eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma Nottorf Räucherfisch - Spezialitäten GmbH, Hamburg käuflich erworben und das hiesige neue Unternehmen in Firma Neue Nottorf Räucherfisch GmbH & Co KG, Kühlungsborn wird in denselben Räumlichkeiten betrieben; eine Haftung der neugegründeten Gesellschaft für die im Betrieb der vorgenannten Firma Nottorf Räucherfisch - Spezialitäten GmbH begründeten Verbindlichkeiten sowie der Übergang der in dem dort genannten Betrieb begründeten Forderungen auf die neugegründete Gesellschaft ist ausgeschlossen.
2018-01-26: Nach Firmenänderung und Sitzverlegung; geändert, nun: Persönlich haftende Gesellschafterin: Neue Nottorf Räucherfisch Verwaltungs GmbH , Kühlungsborn (Amtsgericht Rostock HRB 13511), mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-04-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Offeney, Dirk, Wildeshausen, *08.09.1962; Theil, Patrick, Bad Honnef, *03.01.1985. Einzelprokura: Teichert, Olaf, Hamburg, *06.02.1973.
2019-07-10: Prokura erloschen: Theil, Patrick, Bad Honnef, *03.01.1985. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Zielinski, Heinke, Hemmingstedt, *08.07.1964.
2020-04-09: Prokura erloschen: Teichert, Olaf, Hamburg, *06.02.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Nordmann, Marc, Elmshorn, *22.01.1979.