2015-04-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Humpert, Burkhard, Möhnesee. Bestellt als Geschäftsführer: Perrin, Fabian, Arnsberg, *04.02.1989. Nach Ergänzung des Geburtsdatums; nunmehr Geschäftsführer: Zillmer, Karl-Heinz, Arnsberg, *24.07.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-04-14: Änderung zur Geschäftsanschrift: Gutenbergweg 19, 59519 Möhnesee. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis; nunmehr Geschäftsführer: Perrin, Fabian, Arnsberg, *04.02.1989, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-04-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Perrin, Fabian, Arnsberg, *04.02.1989. Bestellt als Geschäftsführer: Maszun, Thorsten, Ense, *24.03.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-08-28: Änderung zur Geschäftsanschrift: Zur Hünenburg 15, 59823 Arnsberg.