2011-03-25: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fey, Jacqueline, Nürnberg, *03.10.1979; Kaiser, Christian, Röthenbach a.d.Peg., *26.04.1976.
2011-04-08: Die Gesellschafterversammlung vom 29.03.2011 hat die Änderung der §§ 9 (Einziehung von Geschäftsanteilen), 12 (Wettbewerbsverbot), 13 (Tod eines Gesellschafters), 14 (Abfindung) und 16 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
2014-12-18: Prokura erloschen: Fey, Jacqueline, Nürnberg, *03.10.1979. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kuppert, Jens, Stegaurach, *14.04.1977.
2019-05-21: Prokura erloschen: Kuppert, Jens, Stegaurach, *14.04.1977. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Müller, Suse, geb. Dörrer, Rohr, *10.08.1976.
2020-12-03: Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2020 hat die Änderung des § 14 der Satzung beschlossen.
2021-01-06: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Forchheimer Straße 8, 90425 Nürnberg.