2007-05-29: Bestellt als Geschäftsführer: Hübschen, Matthias, Tübingen, *01.11.1970. Nicht mehr Geschäftsführer: Rainer, Armin, Wien (Österreich), *07.07.1968. Prokura erloschen: Hübschen, Matthias, Tübingen, *01.11.1970.
2011-10-31: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Tsakiridis, Theodosios, Rottenburg am Neckar, *29.02.1980.