2014-02-21: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Karn, Oliver, Gastronom und Verleger, Regensburg. Bestellt: Geschäftsführer: Müller, Frank, Wappersdorf, *28.05.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-09-07: d.OPf.. Die Gesellschafterversammlung vom 04.08.2017 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde insbesondere geändert: Stammkapital. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR.
2022-03-01: d.OPf.. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Müller, Frank, Wappersdorf, *28.05.1965. Bestellt: Geschäftsführer: Freitag, Anke, geb. Biehl, Fürth, *26.03.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.