2008-08-21: Ausgeschieden Geschäftsführer: Böhner, Daniel, Hamburg, *12.11.1969. Bestellt Geschäftsführer: Kirpalani, Rajesh, Hamburg, *12.07.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-09-16: Änderung zur Geschäftsanschrift: Eppendorfer Weg 261 a, 20251 Hamburg.
2022-06-02: Ist ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten diese die Gesellschaft gemeinsam. Geändert, nun Liquidator: Kirpalani, Rajesh, Hamburg, *12.07.1957, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Die Gesellschaft ist aufgelöst.