2007-02-14: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Stoverock, Günter, Hamburg, *31.07.1947.
2009-06-26: Geschäftsanschrift: Volksdorfer Weg 186, 22393 Hamburg.
2010-11-10: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Eggers, Renate, Jersbek, *25.03.1954.
2013-10-09: Neue Firma: Heinz Tröber GmbH & Co. KG. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen: Zingelmann-Farro, Wolfgang, Hamburg, *14.02.1964.
2018-03-15: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Müller-Lahn, Johannes, Hamburg, *03.02.1982. Prokura erloschen Eggers, Renate, Jersbek, *25.03.1954.
2020-09-30: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Sperling, Dominik Robert, Hamburg, *11.12.1991.