2014-02-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Schumacher, Lothar, Büroinformationselektronikermeister, Schleiden. Bestellt zum Geschäftsführer: Niedling, Guido, Euskirchen, *08.05.1968.
2018-03-28: Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.1995 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2018-08-02: Die Gesellschafterversammlung vom 20.04.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 14 beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Niedling, Peter, Kaufmann, Euskirchen. Bestellt zum Geschäftsführer: Kontny, Joachim, Bonn, *01.05.1968.
2019-11-04: Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 und mit ihr die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung, in § 7 (Gesellschafterversammlung) und in § 14 (Bewertung und Abfindung) beschlossen. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln.
2021-03-19: Die Gesellschafterversammlung vom 13.01.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Niedling & Partner GmbH.