2014-11-06: Die Gesellschafterversammlung vom 09.10.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 Ziffer 2 (Wertermittlung) beschlossen. Nach Änderung der Vertretungbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Niermann, Jörg, Oberhausen, *15.10.1955, einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Geschäftsführer: Niermann, Christof, Oberhausen, *16.05.1983, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Niermann, Christof, Oberhausen, *16.05.1983.