2006-02-01: Firma: Barros Gonzalez Vermögensverwaltungs GmbH Gegenstand: Das Vermieten und Verwalten eigenen Vermögens. Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Borcherdt, Antje; Geschäftsführer:; Gonzalez, Antonio Barros, *30.03.1958, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.10.2005 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und durch Beschluss vom 22.12.2005 geändert in § 3 (Gegenstand)..
2010-05-28: Geschäftsführer:; 3. Barros Gonzalez, Daniel, *16.10.1982, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Gonzalez, Antonio Barros.
2011-11-25: Firma: Stoppel & Barros Kranvermietung GmbH Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Gartenfelder Str. 28, 13599 Berlin Gegenstand: Die Vermietung von Kran- und Hebetechnik, Vermittlung von logistischen Dienstleistungen Prokura: 1. Stoppel, Anja, *18.08.1970, Hennigsdorf; Einzelprokura Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.11.2011 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in den §§ 1 (Firma) und 3 (Gegenstand).
2013-05-07: Geschäftsführer:; 4. Piltz, Winfried, *01.09.1943, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2013-07-03: Nicht mehr Geschäftsführer:; 3. Barros Gonzalez, Daniel Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Stoppel, Anja.
2015-09-08: Die Eintragung zu Nr. 4: Geschäftsführer: Piltz, Winfried; ist mangels einer wesentlichen Voraussetzung gemäß § 395 FamFG von Amts wegen gelöscht.