2010-11-10: Änderung zur Geschäftsanschrift: Thyssenstraße 25, 48703 Stadtlohn.
2011-03-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Niltop, Thomas, Stadtlohn, *29.12.1952.
2022-02-08: Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und § 12 (Auflösung und Liquidation) beschlossen.