2014-08-12: Bestellt als Geschäftsführer: Noll, Klaus, Siegen, *25.12.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-02-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Noll, Rüdiger, Kaufmann, Mudersbach-Niederschelderhütte.
2019-12-30: Bestellt als Geschäftsführer: Noll, Dorota Joanna, Siegen, *10.12.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.