2014-01-27: Neue Geschäftsanschrift: Kammererstr. 11, 71636 Ludwigsburg. Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Bayer, Udo, Waiblingen, *17.09.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-06-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Nonnenmacher, Bruno, Ludwigburg, *21.05.1956. Einzelprokura: Bayer, Benjamin, Waiblingen, *23.12.1984.