2012-01-10: Geschäftsanschrift: Dobbheide 77, 28755 Bremen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.12.2011 ist das Stammkapital auf 25.564,59 EUR umgestellt, sodann um 35,41 EUR auf 25.600 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag entsprechend in § 4 sowie in § 9 (Bekanntmachungen) geändert worden. § 8 (Erbfolge) ist aufgehoben worden.
2012-02-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Bera, Norbert. Geschäftsführer: Michaelsen, Meik, *29.10.1974, Bremen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.