2012-01-16: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Schmid, Dietmar, Fellbach, *30.07.1956, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-10-15: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Schmid, Dietmar, Fellbach, *30.07.1956, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmid, Dietmar, Fellbach, *30.07.1956.