2010-01-25: Geschäftsanschrift: Reimerstwiete 17, 20457 Hamburg. Nicht mehr Geschäftsführer: Risch, Hans-Jürgen, Kaufmann, Hamburg. Bestellt als Geschäftsführer: Marquardt, Albert, Hamburg, *17.05.1942, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-17: Neue Geschäftsanschrift: Wentorfer Str. 46, 21029 Hamburg. Bestellt als Geschäftsführer: Blümig, Darian, Hamburg, *14.08.1999, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-03-19: Neue Geschäftsanschrift: Kaiser-Friedrich-Ufer 19, 20253 Hamburg. Nicht mehr Geschäftsführer: Blümig, Darian, Hamburg, *14.08.1999. Bestellt als Geschäftsführer: Mayer, Hans-Uwe, Hamburg, *16.06.1945, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-05-19: Die Gesellschafterversammlung vom 11.05.2021 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihnen die Umfirmierung sowie die Sitzverlegung beschlossen. Ferner wurde § 2 des Gesellschaftsvertrages und ihm der Unternehmensgegenstandes geändert. Außerdem wurden § 17 und § 18 (Kosten) des Gesellschaftsvertrages gestrichen. Neue Firma: Nord Real Bau - Immobilien GmbH. Neuer Sitz: Tostedt. Neuer Unternehmensgegenstand: - An- und Verkauf von Immobilien - Hoch- und Tiefbau - Altbausanierung - Planungs-, Bauleitungs- und Statikarbeiten - Maurer- und Betonschalungsarbeiten - Eisenflechtarbeiten - Gerüst-, Abbruch- und Reinigungsarbeiten - Trockenbau - Wärmedämmverbundsysteme - Putz- und Estricharbeiten - Containerdienstleistung.
2021-10-07: Bestellt als Geschäftsführer: Correia Cá, Eliezer, Hamburg, *06.02.1996, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer.
2022-03-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Correia Cá, Eliezer, Hamburg, *06.02.1996; Marquardt, Albert, Hamburg, *17.05.1942. Bestellt als Geschäftsführer: Ismail, Sibel, Börnsen, *12.08.1992, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer.