2016-02-02: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Skandinavienallee 5, 23570 Lübeck-Travemünde
2016-08-19: Änderung zu Nr. 1: neu vorgetragen auf Grund Ergänzung des Geburtsdatums; Geschäftsführer: Rose, Peter, *06.01.1950, Lübeck, Kaufmann; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2. Peglow, Marcus, *15.03.1976, Lübeck; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Peglow, Marcus
2017-04-11: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.03.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 9 (Verwendung des Jahresergebnisses, disquotale Gewinnausschüttung), 11 (Übertragung von Geschäftsanteilen) und 12 (Verpfändung von Geschäftsanteilen).
2017-06-16: Prokura: 2. Sterzer, Dennis, *11.11.1985, Stockelsdorf; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2021-08-13: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Rose, Peter
2021-11-04: Prokura: Änderung zu Nr. 2: Sterzer, Dennis; Einzelprokura